Entreprise : EARL DE LALIX - SIREN 339 354 920
Identité
Dénomination
EARL DE LALIX
SIREN (siège)
339 354 920
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1986
Début d’activité
23/07/1986
Date de fin de la personne morale
05/12/2036
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Exploitation de fonds ruraux.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
41700 EUR
Adresse du siège
32260 TACHOIRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TWELLMANN ANDREAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Tachoires
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/07/1986
Siret
33935492000011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole, exploitation de fonds ruraux dont culture de céréales.
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
32260 , TACHOIRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
905
Date d'ajout
28/03/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 01/01/2014 Ancienne : GAEC DE LALIX Nouvelle : EARL DE LALIX Transformation de la société à compter du 01/01/2014 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2960
Date d'ajout
29/07/2013
Description
--- Augmentation de capital à compter du 09/12/2005 --- - Ancien : 19 818,37 € - Nouveau : 41 700 € --- Entrée d'associés à compter du 01/12/2005 --- - Nouveau : BÖHM Henry, Associé - Nouveau : DREWELIUS Karin, Associée
Numéro d'observation
2702
Date d'ajout
30/11/1999
Description
DEMISSION D'UN CO-GERANT : MME LOEFFEL ANDREA EPSE TWELLMANN Date d'effet : 09/09/1999
Numéro d'observation
1666
Date d'ajout
31/07/1998
Description
CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN ; STORB MICHAEL A COMPTER DU 01/04/98 NOUVEAU ; TWELLMANN ANDREAS A COMPTER DU 11/05/98. Prorogation de durée de 20 ans pour la porter à 50 ans à compter du 11/05/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).