Entreprise : CASEC DATA - SIREN 339 302 432
Identité
Dénomination
CASEC DATA
SIREN (siège)
339 302 432
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1986
Date de fin de la personne morale
11/12/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
632663.42 EUR
Adresse du siège
7 RUE RENE MAGNE 33300 BORDEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 A 9
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANGER JEAN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
ET MEMBRE : PEAN ERIC JEAN PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
GUIRALOU-GAY JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
PEAN CLAUDE MICHEL JEAN
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PEAN MONIQUE JULIENNE ROMANA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Cahors
Nom, Prénom(s)
BRAVO MIREILLE ANDREE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Cenon
Nom, Prénom(s)
BALASTEGUI CATHERINE MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LE BARS RAYMOND
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Bassens
Nom, Prénom(s)
FAGET DIDIER ROLAND HENRI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Gradignan
Nom, Prénom(s)
PEAN PIERRE ACHILLE ETIENNE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1923
Commune de résidence
Cahors
Nom, Prénom(s)
DUDON DANIELLE JEANNE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DUDON JEAN HENRI JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
Talence
Nom, Prénom(s)
PEAN JEANNINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/10/1986
Siret
33930243200010
Nom commercial
CASEC DATA
Code APE
723Z
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Commerce en informatique, traitement informatique.
Adresse
7 RUE 7 ET 9 Rue RENE MAGNE
33000 , Bordeaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 A 9
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4231
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/09/1996
Description
: JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX DU 21.08.1996 PRONONCANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE FIXANT PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 12.08.1996 NOMMANT M. CAZAUX PIERRE, JUGE COMMISSAIRE NOMMANT MAITRE SAUTAREL Gilles, Résidence rivière 34 rue de Macau à BORDEAUX, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, AVEC LA MISSION D'ASSISTANCE NOMMANT SCP RENE MAYON ET LAURENT MAYON, 39 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX, REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
686
Date d'ajout
23/08/1996
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé en date du 21-08-1996 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général , date de cessation des paiements le 12-08-1996 , et a désigné juge commissaire Mr Cazaux pierre , administrateur Me Sautarel, 34, rue de Macau 33000 Bordeaux avec pour mission de Assistance , représentant des créanciers Scp rêne et Laurent Mayon, 39, Crs Georges Clemenceau 33000 Bordeaux Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
13318
Date d'ajout
14/08/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux , en date du 12/08/1996
Numéro d'observation
89610
Date d'ajout
01/08/1996
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27-06-1996
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/02/1990
Description
Historique des observations depuis le 06/02/1990 : - IMMATRICULATION A TITRE PRINCIPAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 11/10/1986.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 13 rue Jean Jaurès 35760 Montgermont : Observation depuis le 06/02/1990 : - ACQUISITION D'ELEMENTS DU FONDS DE SG2 MOYENS DE PAIEMENT, NI AU RCS RENNES. PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 03.02.1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).