Entreprise : DE KERBREVET - SIREN 339 282 410
Identité
Dénomination
DE KERBREVET
SIREN (siège)
339 282 410
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1986
Début d’activité
01/11/1986
Date de fin de la personne morale
17/11/2085
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Agriculture
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
14300 EUR
Adresse du siège
LD KERBREVET 56500 BIGNAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Locminé
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBIN JOSEPH , FRANCIS , EUGENE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Dénomination
JDR FINANCES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Bignan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33928241000010
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Agriculture
Autres Activités
Elevage de porcins
Adresse
LD KERBREVET
56500 , BIGNAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Locminé
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2834
Date d'ajout
23/04/2020
Description
Changement de dénomination à compter du 01/02/2020 Ancienne : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE KERBREVET Nouvelle : DE KERBREVET Transformation de la société à compter du 01/02/2020 Ancienne forme : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Réduction de capital à compter du 01/02/2020 Ancien : 121 959 EUR Nouveau : 14 300 EUR Prorogation de la durée de la société à compter du 01/02/2020 : Durée prorogée de 59 années, soit jusqu'au 17 novembre 2085 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2020 : Nouveau : JDR FINANCES (AFJ), Associé indéfiniment responsable Partant : Madame Danièle ROBIN, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : ROBIN Joseph Francis Eugène Marie, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).