Entreprise : SOCIETE VAROISE D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE - SIREN 339 253 015
Identité
Dénomination
SOCIETE VAROISE D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE
Sigle
SOVIA IMMOBILIER
SIREN (siège)
339 253 015
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1986
Début d’activité
01/11/1986
Date de fin de la personne morale
03/12/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Administrateur de biens
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE MARCEAU 83310 COGOLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL AGORA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARAIS JOCELYNE , JACQUELINE , MARIA
Nom d'usage
PAUCHET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Gassin
Nom, Prénom(s)
PAUCHET PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Gassin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33925301500020
Nom commercial
SO.VI.A ADMINISTRATION
Enseigne
SOVIA IMMOBILIER
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administrateur de biens
Adresse
RUE MARCEAU
83310 , COGOLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL AGORA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33925301500012
Code APE
703C
Adresse
LA CAUQUIERE
83310 , COGOLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3475
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Radiation du RCS le 05/04/2019 avec effet au 05/04/2019 RADIATION D'OFFICE R 123-131 mention de dissolution depuis plus de 3 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1387
Date d'ajout
05/02/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2013 Liquidateur : PAUCHET Patrick PAUCHET Jocelyne Jacqueline Maria domicilie tous les deux à GASSIN 30 RUE MARIE LOUISE RAYMOND 83580 Le siège de la liquidation est fixé au domicile des liquidateurs Journal d'annonces légales : TPBM SEMAINE DE PROVENCE en date du 05/02/2014
Numéro d'observation
7553
Date d'ajout
04/11/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/10/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).