Entreprise : ATNOR - SIREN 339 252 843
Identité
Dénomination
ATNOR
SIREN (siège)
339 252 843
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1986
Début d’activité
01/11/1986
Date de fin de la personne morale
03/12/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
PRODUITS INDUSTRIELS, TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT A LA FABRICATION ET A LA COMMERCIALISA- TION DE TOUS PRODUITS INDUSTRIELS.
Code APE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
183 RUE ANATOLE FRANCE 59000 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINCHON HUGUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
KOCZAB MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
WILLOT ANTOINE-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Pérenchies
Dénomination
STC AUDIT & CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33925284300018
Code APE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRODUITS INDUSTRIELS, TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT A LA FABRICATION ET A LA COMMERCIALISA- TION DE TOUS PRODUITS INDUSTRIELS.
Adresse
183 RUE ANATOLE FRANCE
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
33925284300026
Code APE
2550A - Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
Adresse
RUE BERNARD DIMEY
52800 , NOGENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 10/04/2019 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2019/172 désigne comme liquidateur : Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL, met fin a la mission de l'administrateur : SELARL AJC représentée par Me Colins METALLIER,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 25/02/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019/172 date de cessation des paiements le 12/02/2019, administrateur : SELARL AJC représentée par Me Colins METALLIER 4 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL, et a ouvert une période d'observation expirant le 25/08/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/12/1986
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DES 1 5-16.10.1986.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).