Entreprise : SERTEC - SIREN 339 243 016
Identité
Dénomination
SERTEC
SIREN (siège)
339 243 016
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1986
Date de fin de la personne morale
13/11/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
289 VC ZONE D ENTREPRISE JEAN MONNET 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
289 RUE DU LUXEMBOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUMBACH PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Nom, Prénom(s)
MUMBACH KARL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MUMBACH MARIE , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CROUZET OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Toulon
Dénomination
AUDIT ASSISTANCE COMMISARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence CEDEX 3
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33924301600039
Enseigne
SERTEC
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Développement électronique et toutes applications dérivées études conception maintenance réception d'émission satellite
Adresse
289 ZONE D'ENTREPRISE
83500 , La Seyne-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PLAYES NORD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
33924301600021
Code APE
453A
Adresse
862 AV MARECHAL JUIN
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE TECHN.BAUDISSO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70314
Date d'ajout
06/02/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 06/02/2012 nommant M. Chambi juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9680
Date d'ajout
01/08/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon prononce en date du 01/08/2008 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2008J00353 , date de cessation des paiements le 01/08/2008 , désigne juge commissaire M. Perello , juge commissaire suppléant M. Massaferro , liquidateur Me Laure Simon 5 Rue Berthelot 83000 Toulon , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).