Entreprise : SCI GIFRA - SIREN 339 123 564
Identité
(Entreprise radiée le 08/11/2023)
Dénomination
SCI GIFRA
SIREN (siège)
339 123 564
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1986
Fermeture de l'établissement - 33912356400025
- Date d'effet de la fermeture : 03/10/2023
Fermeture de l'établissement - 33912356400017
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2015
Date de fin de la personne morale
28/10/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 ALL DES CHATAIGNIERS 56350 RIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATEL GILLES , JOCELYN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Redon
Nom, Prénom(s)
PASSELAC FRANCOISE , MARIE , BERTHE , GABRIELLE
Nom d'usage
CHATEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Rieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1986
Siret
33912356400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BD DE LA LIBERTE
35600 , REDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES ST MICHEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/2015
Siret
33912356400025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles à usage d'habitation, commercial, professionnel ou autres, la propriété, l'administration, la vente de tout ou partie d'immeuble. L'échange, l'exploitation par bail, l'obtention de toute ouverture de crédits.
Adresse
17 ALL 17 allée des Châtaigniers
56350 , Rieux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11982
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 03/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11543
Date d'ajout
27/10/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/10/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/10/2023
Description
Dissolution à compter du 03/10/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/10/2023, siège de la liquidation : 12B Rue du Docteur le Calvez 35600 Redon, parution de la publicité légale : lesechos.fr paru le 07/11/2023
Numéro d'observation
3531
Date d'ajout
16/07/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 15/05/2015 : Ancienne adresse : boulevard de la Liberté - Résidence Saint-michel 35600 Redon Nouvelle adresse 17 allée des Châtaigniers 56350 Rieux Transfert du siège social à compter du 15/05/2015 : Ancienne adresse : boulevard de la Liberté - Résidence Saint-michel 35600 Redon Nouvelle adresse : 17 allée des Châtaigniers 56350 Rieux Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/05/2015 : Ancienne adresse : Mr CHATEL Gilles Lieu-dit Les Greles 56350 RIEUX Nouvelle adresse Mr CHATEL Gilles 12 Bis rue du Dr Le Calvez Nouvelle adresse Mme CHATEL née PASSELAC Françoise 17 allée des châtaigniers
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).