Entreprise : SCI VERSOR - SIREN 339 051 021
Identité
Dénomination
SCI VERSOR
SIREN (siège)
339 051 021
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1986
Début d’activité
29/10/1986
Date de fin de la personne morale
28/10/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES FOURNEAUX 17690 ANGOULINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVERNAY FABIEN , STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
DUVERNAY CHRISTOPHE , RAYMOND , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Georges-du-Bois
Nom, Prénom(s)
DUVERNAY CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Saint-Christophe
Nom, Prénom(s)
PEYRACHE ELIANE , MARIE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Saint-Cyr-Sur-Loire
Dénomination
CPM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Christophe
Dénomination
GRIFID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Angoulins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/10/1986
Siret
33905102100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Autres Activités
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
LES FOURNEAUX
17690 , ANGOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/10/1986
Siret
33905102100014
Code APE
702C
Adresse
28 AV EDMOND GRASSET
17690 , ANGOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8394
Date d'ajout
15/12/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/12/2014 : Nouveau : DUVERNAY Fabien, Stéphane, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PEYRACHE Eliane, Marie, Françoise, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CPM (SC), Associé indéfiniment responsable Nouveau : GRIFID (SACA), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DUVERNAY Christophe Raymond Daniel, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Modification adresse personnelle : DUVERNAY Claude, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2535
Date d'ajout
06/07/2001
Description
NOMINATION DE MR DUVERNAY CHRISTOPHE EN QUALITE DE CO-GERANT Date d'effet : 21/06/2001
Numéro d'observation
2154
Date d'ajout
06/07/1994
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL SIS DE ANGOULINS 28 RUE EDMOND GRASSET A ANGOULINS ZA LES FOURNEAUX A COMPTER DU 27/06/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).