Entreprise : CUMA ST GAL - SIREN 339 043 010
Identité
Dénomination
CUMA ST GAL
SIREN (siège)
339 043 010
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1986
Début d’activité
15/09/1986
Date de fin de la personne morale
21/10/2085
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AGRICOLES, d'immeubles, d'ateliers et d'équipements, de personnel Spécialisé
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
17661.22 EUR
Adresse du siège
la Hardiaie 22150 Plouguenast-Langast FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Langast
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUNIER DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
PLOEUC-SUR-LIE
Nom, Prénom(s)
HAMON GABRIEL , PIERRE , PAUL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
MAHE SYLVAIN , DANIEL , NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
RONDEL PIERRICK , JEAN-CLAUDE , YVES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
LE RAT BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
HAMON GABRIEL , PIERRE , PAUL , MARIE
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
MAHE SYLVAIN , DANIEL , NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
SOULABAILLE FRANCK , GUY , DOMINIQUE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
MACE NICOLAS , BERNARD , LEONIE , YVONNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Nom, Prénom(s)
MESGOUEZ SIMON , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Plouguenast-Langast
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1986
Siret
33904301000026
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Utilisation en commun de matériels agricoles
Autres Activités
Utilisation en commun de matériels agricoles
Adresse
la Hardiaie
22150 , Plouguenast-Langast - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Langast
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1986
Siret
33904301000018
Adresse
LD LE CHATEAU
22150 , PLOUGUENAST-LANGAST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1470
Date d'ajout
24/03/2006
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LANGAST (22150) LE CHATEAU A LANGAST (22150) LA HARDIAIE. FIN DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE MR PIERRE PELLAN,MR MAHE CHRISTIAN,MR LOUIS MOUNIER,MR GUY HELLOCO. FIN DES FONCTIONS DE PRESIDENT DE MR JOSEPH MORO, DE VICE-PRESIDENT DE MR LOIC ROCABOY ET DE TRESORIER DE MR MAURICE MAHE. NOMINATION DE MR SYLVAIN MAHE EN QUALITE DE PRESIDENT ET DE MR BERTRAND LE RAT (ANCIEN SECRETAIRE) EN QUALITE DE TRESORIER. Date d'effet : 18/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 115 850.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 17 661.22 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).