Entreprise : VALEXPER - SIREN 339 038 846
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2022)
Dénomination
VALEXPER
SIREN (siège)
339 038 846
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1986
Date de fin de la personne morale
27/10/2036
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
327850 EUR
Adresse du siège
9 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE LAMARTINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURBON PHILIPPE , JACQUES , EMILE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
La Ferté-Bernard
Nom, Prénom(s)
BECKER PHILIPPE , FREDERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Nom, Prénom(s)
RIBEYRON VINCENT , EDOUARD , ELIE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Neuville-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33903884600061
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Expertise comptable, commissaires aux comptes, audit, conseil d'entreprise et informatique.
Adresse
9 AV 9 Avenue Victor Hugo
69160 , Tassin-la-Demi-Lune - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Espace Lamartine
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/10/1988
Siret
33903884600020
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
60 AV DU 11 NOVEMBRE 1918
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
33903884600038
Code APE
741C
Adresse
42 CRS GAMBETTA
84300 , CAVAILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2000
Siret
33903884600046
Code APE
741C
Adresse
822 RTE D ENTRAIGUES
84700 , SORGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2003
Siret
33903884600053
Code APE
741C
Adresse
AV ACHILLE MAUREAU
84700 , SORGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LES JARDINS DU RONQUET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/033026
Date d'ajout
08/09/2014
Description
Fusion : société ayant participé à l'opération : - OUEST AUDIT BLB SA, sas, siège social : 9 Avenue Victor Hugo Espace Lamartine 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 383 746 997 RCS Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 01/10/2013.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/1997
Description
DM du 03/11/1988 - Transfert du siège et établissement principal du 14 ch de la Pomme 69160 TASSIN au 60 av du 11 Novembre 1918 69160 TASSIN à compter du 03/10/1988 DECLARATION MODIFICATIVE du 05 Novembre 1997 Fusion absorption de la SA GUALINO PARTENAIRES ASSOCIES 379 961 287 RCS LYON siège social 60 avenue du 11 novembre 1918 69160 TASSIN LA DEMI LUNE et de la SA CABINET GEORGES MALLET RHONE ALPES 303 716 419 RCS AVIGNON Siège social 42 Cours Gambetta 84300 CAVAILLON par la SA VALEXPER CEI GUALINO MALLET 339 038 846 RCS LYON siège social 60 Avenue du 11 Novembre 1918 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, assemblée du 29 Septembre 1997 avec effet rétroactif au 01 Octobre 1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).