Entreprise : SCI HAJA - SIREN 339 038 515
Identité
Dénomination
SCI HAJA
SIREN (siège)
339 038 515
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1986
Date de fin de la personne morale
02/10/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
9 RUE HUGUES LE GRAND 77160 PROVINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD ARLETTE, CLAUDETTE
Nom d'usage
ESCOFFIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Commune de résidence
Bois-le-Roi
Nom, Prénom(s)
SOUBRIER JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1931
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/10/1986
Siret
33903851500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE à PROVINS,9 RUE HUGUES LE GRAND ET 24 RUE DE LA TERRASE ET SA GESTION. L'ACHAT,LA PRISE A BAIL, LA LOCATION DE TOUS AUTRES IMMEUBLES ET LEUR EXPLOI- TATION.
Adresse
9 RUE 9 Rue Hugues le Grand
77160 , Provins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1850
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
95127
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
94718
Date d'ajout
07/09/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).