Entreprise : AQUA RE - SIREN 339 017 345
Identité
Dénomination
AQUA RE
SIREN (siège)
339 017 345
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1986
Début d’activité
17/03/1987
Date de fin de la personne morale
22/10/2085
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Création de garages en vue de leur location gardiennage de caravanes et de bateaux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
9 CAR DES BONNES FEMMES 17630 LA FLOTTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUELLEC FRANCOIS , JACQUES , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
LA FLOTTE EN RE
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
17/03/1987
Siret
33901734500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Création de garages en vue de leur location gardiennage de caravanes et de bateaux
Autres Activités
Création de garages en vue de leur location gardiennage de caravanes et de bateaux
Adresse
ZA LA CROIX MICHAUD
17630 , LA FLOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
33901734500036
Adresse
9 CAR DES BONNES FEMMES
17630 , LA FLOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2014
Siret
33901734500044
Nom commercial
HAIR DE RE
Code APE
9602A - Coiffure
Activité principale
Coiffure
Adresse
8 RUE DE LA CROIX MICHAUD
17630 , LA FLOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
670
Date d'ajout
27/01/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 02/12/2013 : Ancienne adresse : ZA la Croix Michaud 17630 La Flotte-en-Ré Nouvelle adresse : 9 Carrefour des Bonnes Femmes 17630 La Flotte
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
246
Date d'ajout
22/01/2003
Description
SUPPRESSION DE L'ACTIVITE DE : EXPLOITATION D'ACTIVITES RELATIVES A L' AQUACULTURE ET A L'ELEVAGE DE TOUS PRODUITS ET ESPECES PROVENANT DE LA MER AINSI QUE LA FABRICATION ET LE NEGOCE DE TOUS LEURS DERIVES. EXTENSION DE L'ACTIVITE A : CREATION DE GARAGES EN VUE DE LEUR LOCATION Date d'effet : 30/12/2002
Numéro d'observation
3456
Date d'ajout
04/11/1997
Description
RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES A COMPTER DU 30/06/97
Numéro d'observation
202
Date d'ajout
19/01/1995
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 22/12/94
Numéro d'observation
2828
Date d'ajout
05/09/1994
Description
NOMINATION DE ME RAMBOUR 48 RUE ALBERT 1ER A LA ROCHELLE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. A COMPTER DU 04/01/93
Numéro d'observation
2809
Date d'ajout
05/09/1994
Description
1) DEMISSION DE MESSIEURS KNUD BROCKDORF, THOMAS HOEG NIELSEN, MICHEL GILBERT, FRIIS LEIF NIELSEN, KNUD LETH NIELSEN COMME ADMINISTRATEURS. MR PENAUD LOUIS RESTE SEUL ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 19.05.94 2)NOMINATION DE MME PENAUD YVETTE ET MR GUELLEC FRANCOIS COMME NOUVEAUX ADMINISTRATEURS. MR GUELLEC FRANCOIS EST AUSSI NOMME PDG A COMPTER DU 04/06/94 3)TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SARL. EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL AU : GARDIENNAGE DE CARAVANES ET DE BATEAUX NOMINATION DE MR GUELLEC FRANCOIS (ANCIEN PDG) EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 20/06/94
Numéro d'observation
2829
Date d'ajout
05/09/1994
Description
FIN DE LA MISSION DE ME RAMBOUR COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A COMPTER DU 16/12/93
Numéro d'observation
222
Date d'ajout
25/01/1993
Description
ACQUISITION D'UN FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MME PENAUD YVETTE POUR LA BRANCHE D'ACTIVITE DE MAREYEUR EXPEDITEUR SPECIALISE DANS LE NEGOCE DE LA PIBALLE QUI SERA EXPLOITE AU FONDS SIS A LA FLOTTE EN RE ZA LA CROIX MICHAUD. PUBLICITE : LE COURRIER FRANCAIS DU 15.01.93 PERIODE DE LA GERANCE DU 01.10.92 A 30.09.93 A COMPTER DU 01.10.92
Numéro d'observation
873
Date d'ajout
25/03/1992
Description
1)TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS PRINCIPAL SIS DE LA FLOTTE EN RE 9 CARREFOUR DES BONNES FEMMES A LA FLOTTE EN RE ZA LA CROIX MICHAUD 2)NOMINATION DE MR NIELSEN KNUD LETH EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. A COMPTER DU 18.11.91
Numéro d'observation
3605
Date d'ajout
19/12/1991
Description
ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.12 NOUVELLE : 30.06 L'EXERCICE EN COURS SERA CLOS LE 30.06.1991 A COMPTER DU 20.12.1990
Numéro d'observation
3604
Date d'ajout
19/12/1991
Description
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : MR NIELSEN THOMAS A COMPTER DU 15.07.1991
Numéro d'observation
3608
Date d'ajout
19/12/1991
Description
ANCIEN PDG : MR MICHEL GILBERT (RESTE ADMINISTRATEUR) NOUVEAU PDG : BROCKDORFF KNUD (EX ADMINISTRATEUR) A COMPTER DU 01.09.1990
Numéro d'observation
2417
Date d'ajout
04/08/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 27/06/89
Numéro d'observation
2775
Date d'ajout
18/11/1987
Description
NOMINATION DE MR NIELSEN LEIF EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ANCIENNE : 31/08 NOUVELLE : 31/12 A COMPTER DU 26/08/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).