Entreprise : FRANCAISE DEVELOP TECHNOLOGIES MEDICALES - SIREN 339 000 499
Identité
Dénomination
FRANCAISE DEVELOP TECHNOLOGIES MEDICALES
Sigle
FRADETEM
SIREN (siège)
339 000 499
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1989
Date de fin de la personne morale
26/01/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
42 RTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER YANNICK JEAN FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Voisins-le-Bretonneux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1987
Siret
33900049900030
Enseigne
FRADETEM
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude, réalisation, commercialisation de matériel médical et para médical.
Adresse
42 RTE 42 R.N 10
78310 , Coignières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17029
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17128
Date d'ajout
06/11/1991
Description
Le 15.10.91 jugement rendu par le tribunal de commerce de chartres, nomment la Scp Annie Haucourt_vannier Dt 16, place des épars à chartres 28 en qualité de représentant des créanciers, en Remplassement de la Scp Coudreuse_vannier.
Numéro d'observation
12454
Date d'ajout
09/08/1991
Description
Jugement du 30.07.91. Rendu par le Tc de chartres Extension De la procédure de redressement judiciaire à la Ste office médical européen Rcs Versailles 89 b 2307
Numéro d'observation
12268
Date d'ajout
05/08/1991
Description
Par jugement en date du 23.07. , Le tribunal de commerce de Chartres A prononcé le redressement judiciaire. Juge commissaire : Mr chauvin , Représentant des créanciers Me vannier Dt 16 place des épars 28000 chartres, administrateur judiciaire : me Pierrat Guy Dt 12, rue du docteur Maunoury 28000 chartres.Date cessation Despaiements le 15.03.90 (régime général ) déclare cette procédure commune à celles ouvertes à l'encontre de la Ste Ets. Jouk Ste Mery lift, et de la Ste force m.
Numéro d'observation
17754
Date d'ajout
27/01/1989
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Md-ct
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).