Entreprise : FILM AIR SERVICES - SIREN 338 964 760
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2024)
Dénomination
FILM AIR SERVICES
Sigle
FAS
SIREN (siège)
338 964 760
Date d'immatriculation au RNE
31/03/2009
Date de fin de la personne morale
30/03/2085
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
140314.08 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA CROIX 95700 ROISSY-EN-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.A.C. DU MOULIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERRIEN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Guipavas
Nom, Prénom(s)
MARC IRWIN , TERENCE , DAMIEN
Nom d'usage
BAPTISTAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAVAUD NICOLAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Ecquevilly
Nom, Prénom(s)
KERDELO PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Nyon
Dénomination
APLITEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
33896476000031
Adresse
8 RUE PROUDHON
93210 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
33896476000049
Adresse
4 RUE DU TE
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPORT CDG
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/1993
Siret
33896476000056
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
14 RUE DE LA BELLE BORNE
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/10/1986
Siret
33896476000064
Enseigne
FILM AIR SERVICES
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de tous fonds de commerce regroupant les activités de transports nationaux et internationaux par terre air Mer et les opérations de commissionnaires agréés en douane transports publics routiers de marchandises location de véhicules Industrielspour le transport routier de marchandises avec conducteur commissionnaire de transports
Adresse
RUE DE LA CROIX
95700 , ROISSY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.A.C. DU MOULIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9073
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 08/03/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl De Keating prise en la personne de Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9073
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
24599
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11/09/2020 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J00256 désigne liquidateur SELARL De Keating prise en la personne de Me Hart De Keating 1-3 Boulevard Jean Jaurès 95300 Pontoise, met fin à la mission de l'administrateur V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 imp Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 CERGY PONTOISE CEDEX
Numéro d'observation
12004
Date d'ajout
02/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise, prononce en date du 02/06/2020, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J00256, date de cessation des paiements le 26/05/2020 désigne Administrateur SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire SELARL De Keating prise en la personne de Me Hart De Keating 1-3 Boulevard Jean Jaurès 95300 Pontoise, et ouvre une période d'observation expirant le 02/12/2020 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Numéro d'observation
6374
Date d'ajout
31/03/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert de siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de BOBIGNY vers le Greffe de PONTOISE, à compter du 1er janvier 2009. Adresse postale : rue de la Croix, Z.A.C. du Moulin - Boîte postale No. 18345. - 95705 ROISSY CHARLES DE GAULLE Cedex.
Numéro d'observation
6373
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).