Entreprise : SAGER - SIREN 338 899 297
Identité
Dénomination
SAGER
SIREN (siège)
338 899 297
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1986
Date de fin de la personne morale
15/10/2085
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1372041.16 EUR
Adresse du siège
RTE DE L AEROPORT 29700 PLUGUFFAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLUGUFFAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KERVAREC BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
LAMENDOUR PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
29122 PONT CROIX
Nom, Prénom(s)
LAMENDOUR PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
29122 PONT CROIX
Nom, Prénom(s)
LAURENT GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/12/1989
Siret
33889929700026
Code APE
2913
Adresse
RTE DE L AEROPORT
29700 , PLUGUFFAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLUGUFFAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5050
Date d'ajout
24/10/2001
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession 19.10.2001. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A CLOTURE LES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUITE AU PLAN DE CESSION. Date d'effet : 19/10/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5469
Date d'ajout
27/11/1992
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 1992, MR EVENAT JOSEPH A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR CHACUN BERNARD A COMPTER DU 16.01.92. Date d'effet : 16/01/1992
Numéro d'observation
5356
Date d'ajout
19/11/1991
Description
Cessation d'activité 22/12/89 PAR SUITE DE VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. BRETAGNE HYDRAULIQUE A COMPTER DU 22/12/89 (ACTE S.S.P. DU 10/09/91) Date d'effet : 22/12/1989
Numéro d'observation
1495
Date d'ajout
30/03/1990
Description
Modification de la date de cessation des paiements SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16 MARS 1990, LE TRIBUNAL DE CODMMERCE DE QUIMPER A FIXE ET REPORTE AU 1ER JANVIER 1989 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 16 MARS 1990 Date d'effet : 16/03/1990
Numéro d'observation
1249
Date d'ajout
15/03/1990
Description
Changement de commissaire à l'exécution du plan SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 2 MARS 1990, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE ME CORRE DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET NOMME ME SORET AUX DITES FONCTIONS A COMPTER DU 02.03.90 Date d'effet : 02/03/1990
Numéro d'observation
396
Date d'ajout
25/01/1990
Description
Jugement arrêtant le plan de cession SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22 DECEMBRE 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER - ARRETE LE PLAN DE CESSION - MAINTENU CHACUN BERNARD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE - NOMME ME CORRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 22.12.89 Date d'effet : 22/12/1989
Numéro d'observation
5219
Date d'ajout
06/12/1989
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A ARRETE LE PLAN DE CESSION PARTIELLE DESIGNE ME SORET EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 17 NOVEMBRE 1989
Numéro d'observation
3492
Date d'ajout
31/08/1989
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10 AOUT 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A NOMME MR CHACUN BERNARD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME CORRE BERNARD 19,RUE VIS A QUIMPER ADMINISTRATEUR : ME SORET PAUL-HENRI A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 9.08.89 A COMPTER DU 10/08/89
Numéro d'observation
402
Date d'ajout
27/01/1988
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT A PLUGUFFAN ROUTE DE L'AEROPORT AU LIEU DE QUIMPER, 255 ROUTE DE PONT L'ABBE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1987. (P.V. A.G.E. DU 23 DECEMBRE 1987) DATE DEPOT : 22 JANVIER 1988 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 16 JANVIER 1988 A COMPTER DU 01/12/87
Numéro d'observation
2578
Date d'ajout
17/07/1987
Description
- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 5.850.000 FRS POUR LE PORTER AINSI DE 250.000 F A 6.100.000 F PAR LA CREATION DE 58.500 ACTIONS NOUVELLES DE 100 FRS CHACUNE - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 2.900.000 FRS POUR LE PORTER AINSI A 9.000.000 FRS PAR EMISSION DE 29 000 ACTIONS DE 100 FRS CHACUNE. P.V.AGE DU 24.04.87 ET CA. DU 22.05.87 DATE DEPOT :26.06.87 PUB LE PROGRES DU 20 JUIN 1987 A COMPTER DU 24/04/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL : JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 10 AOUT 1989 * LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LE RESSORT DU GREFFE (MENTION PORTEE AU R.C.S. LE 19/11/91) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 372 041.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).