Entreprise : ETUDES PLUS MEDIC PLUS - SIREN 338 856 990
Identité
Dénomination
ETUDES PLUS MEDIC PLUS
SIREN (siège)
338 856 990
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1986
Début d’activité
19/09/1986
Date de fin de la personne morale
06/10/2085
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
dispensé de cours particuliers collectifs preparations et formations aux examens et concours
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
23008 EUR
Adresse du siège
4 RUE MICHEL RONDET 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEFOND JEAN , CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Nollieux
Nom, Prénom(s)
PECHMALBEC MURIEL , JEANNINE
Nom d'usage
BOUKHRISSI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Saint-Etienne
Dénomination
SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/09/1986
Siret
33885699000027
Enseigne
ETUDES PLUS - MEDIC PLUS
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
dispensé de cours particuliers collectifs preparations et formations aux examens et concours
Adresse
4 RUE MICHEL RONDET
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/1986
Siret
33885699000019
Code APE
804C
Adresse
23 RUE DE LA RESISTANCE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/013152
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 16/09/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/007682
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 20/06/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1. Date de cessation des paiements : 06/06/2018. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
16618
Date d'ajout
20/06/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 23/03/2012
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/05/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 20/05/2005.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/10/1986
Description
Historique des observations depuis le 07/10/1986 : PETITES AFFICHES DU 24.9.1984 MODIFICATION RCS DU 21.09.95 CHANGEMENT DE DENOMINATION ET TRANSFERT DE SIEGE A COMPTER DU 01.09.95 ANCIENNE DENOMINATION : ETUDE PLUS ANCIEN SIEGE : ST ETIENNE- 23 RUE DE LA RESISTANCE Non dissolution de la société malgré la perte de MOITIE du capital le 11/12/1987
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).