Entreprise : BIBOLLET SA - SIREN 338 797 020
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2020)
Dénomination
BIBOLLET SA
Sigle
BIBOLLET
SIREN (siège)
338 797 020
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1986
Date de fin de la personne morale
03/12/2085
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
166230.41 EUR
Adresse du siège
74890 LULLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOREL YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
BONIN SUZANNE , ANNE , MARIE
Nom d'usage
MEILLASSON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1924
Commune de résidence
BONS EN CHABLAIS
Nom, Prénom(s)
MEILLASSON MARCEL , AUGUSTE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
LULLY
Dénomination
CABINET J. BOREL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LYON
Dénomination
COFICIEL BUNGALOW
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LYON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/08/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1986
Siret
33879702000017
Nom commercial
BIBOLLET
Code APE
743B
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE, DEVELOPPEMENT, FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS CONCERNANT LES SPORTS, LES LOISIRS ET AUTRES ACTIVITES LIEES A LA MONTAGNE (FABRICATION PAR SOUS TRAITANCE)
Adresse
74890 , LULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
561
Date d'ajout
18/09/1992
Description
CONTINUATION DE L'ACTIVITE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 22/10/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 090 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 166 230.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).