Entreprise : SCI A B IMMOBILIER - SIREN 338 783 715
Identité
Dénomination
SCI A B IMMOBILIER
SIREN (siège)
338 783 715
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1986
Début d’activité
01/09/1986
Date de fin de la personne morale
01/10/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de terrains
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
12 CHS JULES CESAR 95520 OSNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE CESAR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR BOUDARD ALAIN, DOMINIQUE, LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
MALDONADO
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1986
Siret
33878371500026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de terrains
Autres Activités
Acquisition de terrains
Adresse
12 CHS JULES CESAR
95520 , OSNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE CESAR
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1986
Siret
33878371500018
Code APE
702A
Adresse
RUE THEODULE VILLERET
95130 , LE PLESSIS-BOUCHARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A E
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54746
Date d'ajout
02/01/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 02/01/2023 nommant Mme Christine Douhairet juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5185
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2021 nommant M. Patrick Mulner juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
53819
Date d'ajout
21/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 21/01/2011 nommant M. Laurent Piovesan juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
26254
Date d'ajout
01/08/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE En date du 28/07/2006 Prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la SA ALLAN GARANTIE FRANCE Sous le numéro 2006J00280 A LA SCI AB IMMOBILIER et la SCI AMALIS 12 chaussée Jules César Immeuble le César 95520 OSNY Juge commissaire Mme FROSSARD . Juge commissaire suppléant M. MAYER Liquidateur Me de KEATING, de la SCP OUIZILLE - de KEATING 1-3 Bld Jean Jaurès 95300 PONTOISE Date de cessation des paiements 30/12/2005 Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc. ,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).