Entreprise : BERNARD DE LA HAMAYDE JEAN-BAPTISTE DELAVIGNE ET NICOLAS BRUNEAU NOTAIRES ASSO - SIREN 338 774 573
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2022)
Dénomination
BERNARD DE LA HAMAYDE JEAN-BAPTISTE DELAVIGNE ET NICOLAS BRUNEAU NOTAIRES ASSO
SIREN (siège)
338 774 573
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1986
Fermeture de l'établissement - 33877457300038
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/2022
Fermeture de l'établissement - 33877457300012
- Date d'effet de la fermeture : 17/04/2000
Fermeture de l'établissement - 33877457300020
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/2022
Date de fin de la personne morale
21/09/2046
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
1725000 EUR
Adresse du siège
9 FG DE BOURGOGNE 10110 BAR-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAR SUR SEINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU NICOLAS , BERNARD , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Saint-Julien-les-Villas
Nom, Prénom(s)
DE LA HAMAYDE BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Saint-Parres-les-Vaudes
Nom, Prénom(s)
DELAVIGNE JEAN-BAPTISTE , CHRISTOPHE , FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Clérey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33877457300038
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Office notarial
Adresse
9 FG 9 faubourg de Bourgogne
10110 , Bar-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAR SUR SEINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/1986
Siret
33877457300012
Code APE
741A
Adresse
26 AV PAUL PORTIER
10110 , BAR-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/08/2006
Siret
33877457300020
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Office notarial
Adresse
11 RUE GEORGES FURIER
10260 , SAINT-PARRES-LES-VAUDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2587
Date d'ajout
21/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Troyes le 21/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3650
Date d'ajout
09/07/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 23/04/2018 Liquidateur : DELAVIGNE Jean-Baptiste Christophe Frédéric Le siège de la liquidation est fixé à : 9 faubourg de Bourgogne 10110 Bar-sur-Seine Journal d'annonces légales : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE en date du 25/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Titulaire d'un office notarial
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).