Entreprise : 3R - SIREN 338 762 115
Identité
Dénomination
3R
Sigle
PRULHO-SAP-DABRIGEON
SIREN (siège)
338 762 115
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1986
Date de fin de la personne morale
23/09/2095
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3323998.37 EUR
Adresse du siège
620 AV DE MONTIGNAC 16100 MERPINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L'ALAMBIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORDONNEAU FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
VIVONA CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Jarnac
Nom, Prénom(s)
MALLET CHRISTINE
Nom d'usage
GRENON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Pérignac
Nom, Prénom(s)
PRULHO ROBERT , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1926
Commune de résidence
Merpins
Nom, Prénom(s)
PRULHO RICHARD
Nom d'usage
PRULHO
Qualité
Président du conseil d’administration
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
GENTE
Dénomination
NEXT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Merpins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/08/1986
Siret
33876211500016
Code APE
292M
Code APRM
2651BZ - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Origine du fonds
Autre
Code APRM
2651BZ - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Code APRM
2651BZ - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Adresse
620 AV DE MONTIGNAC
16100 , MERPINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L'ALAMBIC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/1996
Siret
33876211500024
Code APE
292M
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Chaudronnerie (fabrication et installation) - Tous matériels liés à l'activité agricole
Adresse
LD LES AGRIERES
17800 , PERIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6620
Date d'ajout
28/05/2024
Description
Radiation d'office du RCS Angoulême le 28/05/2024 avec effet au 28/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1101
Date d'ajout
21/02/2013
Description
En date du 19/02/2013, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ordonné le remplacement du mandataire judiciaire dans la procédure SA 3 R Ancien mandataire judiciaire : Me TORELLI Jean-François, sous administration provisoire de Maîtres VILLA et HART DE KEATING - 17 rue René Goscinny - 16000 Angoulême Nouveau mandataire judiciaire : SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de Turenne - 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
21/06/2010
Description
Changement de juge-commissaire : MOD D'OFFICE DU 21/06/2010 Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 28/05/2010 nommant Mr Gérard BRAUD en qualité de Juge Commissaire Suppléant en rempla cement de Mr Claude MANNALIN
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 1602 (COGNAC).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
19/12/2008
Description
Changement de juge-commissaire : Jugement du Tribunal de Commerce de Cognac du 19/12/2008 nommant Mr Joël FOUCAULT en qualité de Juge Commissaire et nomme Mr MANNALIN Juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
24/02/2006
Description
Changement de juge-commissaire : Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 27/01/2006 nommant M LINARES Didier en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M BLOSSE Jean
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
23/01/2004
Description
Changement de juge-commissaire : Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 23/01/2004 nommant M LARSEN Frédéric en qualité de Juge Commissaire suppléant en remplacement de MR BOITEAUD Jacques
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
11/02/2003
Description
Jugement arrêtant le plan de cession : Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 07/02/2003, PRONONCE la confusion des procédures SA NEXT RCS COGNAC 338 750 441 et la SA 3R en un seul redressement judiciaire. ARRETE le plan de cession des sociétés SA NEXT et SA 3R au profit de la Société NOV-TECH. Maintient Mr BLOSSE en qualité de Juge Commissaire Maintient Me TORELLI J.F. en qualité de représentant des créanciers Commissaire à l'exécution du plan : ME SAUTAREL Gilles 27 Bis Cours de Verdun 33000 BORDEAUX Date d'effet : 07/02/2003
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/10/2002
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire : Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 29/10/2002 ouvrant une Procédure régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 29/04/2003. Cessation des paiements en date du 29/10/2002. Juge Commissaire : M BLOSSE Jean Juge commissaire suppléant : M BOITEAUD Jacques Représentant des Créanciers : ME TORELLI Jean-François 7, Rue de la Boétie 24000 PERIGUEUX Administrateur : ME SAUTAREL Gilles 27 Bis Cours de Verdun 33000 BORDEAUX dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Date d'effet : 29/10/2002
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
27/05/2002
Description
: Mention de changement d'adresse de Me TORELLI JF du 08, rue Kléber au 07, rue de la Boétie 24000 PERIGUEUX
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
07/07/2000
Description
Plan de redressement / continuation : Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 07/07/2000 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise. Fixe la durée du plan à 9 ans. Commissaire à l'exécution du plan : ME SAUTAREL Gilles 27 Bis Cours de Verdun 33000 BORDEAUX Date d'effet : 07/07/2000
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/07/2000
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 26/05/2000 nommant ME TORELLI Jean-François 8 rue Kléber 24000 PERIGUEUX en qualité de représentant des créanciers en remplacement de la SCP JF et F TORELLI.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
14/02/2000
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 11/02/2000 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/11/2000.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/11/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 22/10/1999 nommant M BOITEAUD Jacques en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
29/06/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 25/06/1999 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/03/2000.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
15/03/1999
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire : Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 12/03/1999 ouvrant une Procédure de Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 12/09/1999. Cessation des paiements en date du 01/03/1999. Juge Commissaire : M BLOSSE Jean Représentant des Créanciers : ME TORELLI Frédéric 8 rue Kléber 24000 PERIGUEUX Administrateur : ME SAUTAREL Gilles 27 Bis Cours de Verdun 33000 BORDEAUX dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Date d'effet : 13/03/1999
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/03/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC en date du 12 mars 1999 ouvrant une procédure de redressement judiciaire Date provisoire de cessation des paiements: 1.3.99 Juge Commissaire : Monsieur BLOSSE AdministraTEUR : Maitre SAUTAREL 27 Bis Cours de Verdun 33000 BORDEAUX Représentant des créanciers : Maitre F. TORELLI 113 Avenue Victor Hugo 16100 COGNAC
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/03/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements : Dépôt le 10/03/1999 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de COGNAC
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/09/1986
Description
Historique des observations depuis le 24/09/1986 : Administrateur : SA NEXT - COGNAC B 338 750 441 Représentant permanent : PRULHO Richard MODIFICATION DU 28 OCTOBRE 1986 Acquisition de 3 brevets d'invention : - n° 83 15 211 DU 23.09.1983 - n° 84 00 105 DU 05.01.1984 - n° 84 06 311 DU 20.04.1984 Précédent propriétaire : ETS R. PRULHO Acte de Me DAVID DU 27.08.1986 MODIFICATION DU 01.10.1996 Modification du capital social suite à fusion Société absorbée : SA DABRIGEON Siège social : Les Agrières 17800 PERIGNAC RCS SAINTES B 342 024 858 Date d'effet : 01.10.1995 MODIFICATION DU 01.10.1996 Modification du capital social suite à fusion Société absorbée : SA ETS ROBERT PRULHO Siège social : 620 Av de Montignac 16100 MERPINS RCS COGNAC B 907 120 273 Date d'effet : 01.10.1995 Ancienne dénomination sociale : SOCIETE D'AUTOMATISME DE PRODUCTION SAP Nouvelle dénomination social : 3R
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).