Entreprise : MONTFRIN DISTRIBUTION - SIREN 338 729 114
Identité
Dénomination
MONTFRIN DISTRIBUTION
SIREN (siège)
338 729 114
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1986
Date de fin de la personne morale
16/09/2085
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1987
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
AV GAL DE GAULLE 30490 MONTFRIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARREAU FRANCOISE
Nom d'usage
MONTLAUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Lattes
Nom, Prénom(s)
GUILLON CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1910
Commune de résidence
Lattes
Nom, Prénom(s)
PESKINE ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
TOLEDO BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Palavas-les-Flots
Dénomination
GUILLEMAIN PESKINE ROUX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/09/1986
Siret
33872911400011
Enseigne
SA MONTFRIN DISTRIBUTION
Code APE
6101
Origine du fonds
Création
Activité principale
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT EN FRANCE OU A L'ETRANGER LA CREATION, L'EX- PLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE D'UN FONDS DE COMMERCE DE DISTRIBUTION ALI- MENTAIRE, DROGUERIE, ETC....
Adresse
AV GAL DE GAULLE
30490 , MONTFRIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8782
Date d'ajout
16/12/1993
Description
JUGEMENT DE CLOTURE PAR EXTINCTION DU PASSIF EN DATE DU 11.8.93
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
555
Date d'ajout
29/01/1991
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE SIS A MONTFRIN A LA SA DOUAROU A COMPTER DU 19.10.90 SUIVANT ACTE ME DEIMON NE A NIMES EN DATE DU 19.10.90
Numéro d'observation
5247
Date d'ajout
25/07/1990
Description
JUGEMENT EN DATE DU 25.07.90 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE LADITE STE NOMME ME D'ABRIGEON 2 IMPASSE MONTAURY A NIMES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AU PLAN
Numéro d'observation
4463
Date d'ajout
29/06/1990
Description
JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION EN DATE DU29.06.90 A COMPTER DU 27.06.90 JUSU'AU 17.10.90
Numéro d'observation
3517
Date d'ajout
17/05/1990
Description
JUGEMENT DE REDESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 17.05.90 ADMINISTRATEUR: MAITRE CHABAL NIMES 11 BIS RUE ROUSSY REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME D'ABRIGEON 2 IMPASSE MONTAURY NIMES
Numéro d'observation
3295
Date d'ajout
07/05/1990
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 07.05.90
Numéro d'observation
8395
Date d'ajout
24/11/1988
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SUIVANT ACTE DU 30.10.88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 09 septembre 1986 - LE COMMERCIAL DU GARD du 20 août 1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).