Entreprise : SCM KINE COUSERANS - SIREN 338 713 134
Identité
Dénomination
SCM KINE COUSERANS
SIREN (siège)
338 713 134
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1986
Début d’activité
01/03/2011
Date de fin de la personne morale
03/11/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Cabinet de kinésithérapie
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
9345 EUR
Adresse du siège
57 AV GALLIENI 09200 SAINT-GIRONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOULAS HUBERT , JEAN , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Montjoie-en-Couserans
Nom, Prénom(s)
SAUVAGET LEO , FRANCOIS , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Montjoie-en-Couserans
Nom, Prénom(s)
GARCIA LOPEZ YON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Saint-Lizier
Nom, Prénom(s)
ARGUESO GIMENEZ-ORTIZ JANA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Mane
Nom, Prénom(s)
IZQUIERDO MIRALLES CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1998
Commune de résidence
Saint-Girons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
33871313400025
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
57 AV GALLIENI
09200 , SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33871313400017
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
40 RUE VILLEFRANCHE
09200 , SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/11/1986
Description
Historique des observations RCS : PUBLICITE CONSTITUTION : LA TRIBUNE LIBRE Mention du 17/05/2002 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE A compter du : 01/04/2002 Ancienne : SCM SAU-TEY Nouvelle : SCM KINE COUSERANS NOMINATION CO-GERANT A compter du : 01/04/2002 Nouveaux co-gérants : MRS LOURDE CEDRIC, SOULAS HUBERT Annonce légale : LA DEPECHE DU MIDI DU 13/04/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).