Entreprise : LUC LINES SA - SIREN 338 697 824
Identité
Dénomination
LUC LINES SA
SIREN (siège)
338 697 824
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1993
Début d’activité
01/10/1993
Date de fin de la personne morale
21/10/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Réparation et entretien de bateaux bateau promenade - revente de boissons non alcoolisées.
Code APE
5030Z - Transports fluviaux de passagers
Capital social
61600 EUR
Adresse du siège
35 QUAI DES TONNELIERS 11200 HOMPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERHELLEN LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Argens-Minervois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
33869782400047
Code APE
5030Z - Transports fluviaux de passagers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réparation et entretien de bateaux bateau promenade - revente de boissons non alcoolisées.
Adresse
35 QUAI DES TONNELIERS
11200 , HOMPS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 2
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
33869782400039
Code APE
612Z
Adresse
PORT MINERVOIS
11200 , HOMPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/1988
Siret
33869782400021
Code APE
714B
Adresse
QUAI DU CANAL
30800 , SAINT-GILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT DE ST GILLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8071
Date d'ajout
02/11/1992
Description
DEMISSION DE MR VERHELLEN LUC DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 15.5.92 SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 15.5.92 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 2.11.92 LE COMMERCIAL DU GARD DU 20.10.92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
114
Date d'ajout
06/01/1992
Description
IL RESULTE : DU P.V. DU C.A. DU 1.8.91. DU P.V. DE L'A.G.E. DU 10.12.91. DU P.V. DE L'A.G.E. DU 12.12.91 QUE LE CAPITAL SOCIAL FIXE A 2.000.000 F A ETE RAMENE A O FRS, PUIS AUGMEN TE A 800.000 FRS, PUIS REDUIT A 400.000 FRS RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES DE LA PERSONNE MORALE DEPOT AU GREFFE LE 6.1.92 LE COMMERCIAL DU GARD 17.12.91
Numéro d'observation
497
Date d'ajout
23/01/1990
Description
AUX TERMES DU PROCES VERBAL DE L'A.G.E. EN DATE DU 28.09.89,LES ACTIONNAI- RES ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES: MR ROUQUETTE THIERRY DEMEURANT MONTPELLIER 13 RUE TOIRAS A ETE NOMME EN QUA LITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR BAGNON JEAN LOUIS MR VERHELLEN LUC NE LE 29.10.70 A IXELLES NTE:BELGE DEMEURANT A LA ESCALA 4 PASSAGE CAMI AMPLE A ETE NOMME ADMINISTRATEUR MR SOLER PAUL NE LE 19.08.44 A SIDI BEL ABBES NTE:FRANCAISE DEMEURANT A ST GILLES ROUTE DE NIMES A ETE NOMME ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE ME SIEURS BROIS JACQUES ET LACOURT JOSEPH STATUANT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 241 DE LA LOI DU 24.07.66 IL A ETE DECIDE DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE L'OBJET SOCIAL DE LA STE A ETE ETENDU A L'ACTIVIT DE: REPARATION ET D'EN- TRETIEN DE BATEAUX LE NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE 'NIL PROMOTION FRANCE ' EST SUPPRIM ET REM PLACE PAR 'LUC LINES' DEPOT AU GREFFE LE 23.01.90 JAL: LE COMMERCIAL DU 19.12.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTE CONSTITUTIF TC VIENNE LE 27.08.86 JOURNAL CONSTITUTION: LA TRIBUNE DE VIENNE DU 19.07.86 DEPOT TC VIENNE TRANSFERT DU S.S. LE 27.09.88 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 08 décembre 1988 - LE COMMERCIAL DU GARD du 02 novembre 1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).