Entreprise : LES 2 M - SIREN 338 597 883
Identité
Dénomination
LES 2 M
SIREN (siège)
338 597 883
Date d'immatriculation au RNE
24/08/2022
Début d’activité
16/09/1986
Date de fin de la personne morale
23/08/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Marchand de biens
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
500 RUE SAINT-FUSCIEN 80000 AMIENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Garnier FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Dury
Nom, Prénom(s)
CHASSAGNE REMI , VINCENT , MATTHIEU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Lagny-sur-Marne
Dénomination
Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dury
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
16/09/1986
Siret
33859788300036
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
marchand de biens
Autres Activités
marchand de biens
Adresse
30 AV DU MARECHAL FOCH
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
33859788300044
Adresse
500 RUE SAINT-FUSCIEN
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
33859788300028
Code APE
703A
Adresse
102 RUE DE SOUILLY
77410 , CLAYE-SOUILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/01/1988
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE PONTOISE LE 21 08 86 N°5355 PUBLIE DANS LE QUOTIDI EN JURIDIQUE DU 09 08 86, PUBLICATION TRANSFERT DA NS LA REPU- BLIQUE DE S.M., ANCIEN SIEGE : 153 RUE VAILLANT COUTURIER A GAGNY (93), DATE DU TRANSFER T : LE 1ER AVRIL 1987. Mention du 01/08/2002 : TRA NSFORMATION DE LA SA A CONSEIL EN SAS AU 14.06.200 2.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).