Entreprise : ETS BOUVARD MAURICE - SIREN 338 589 005
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2018)
Dénomination
ETS BOUVARD MAURICE
SIREN (siège)
338 589 005
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1986
Fermeture de l'établissement - 33858900500010
- Date d'effet de la fermeture : 17/09/2018
Date de fin de la personne morale
24/08/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
115 RUE LE SOUGET 74970 MARIGNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUVARD DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Marignier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1986
Siret
33858900500010
Enseigne
ETABLISSEMENTS BOUVARD MAURICE
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
MENUISERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - SCIERIE
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
115 RUE Le Souget
74970 , Marignier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/015360
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Radiation en date du 22/11/2018 - Clôture des opérations de liquidation 17/09/2018 (Assemblée générale en date du 17/09/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/011063
Date d'ajout
30/08/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/05/2018 - Siège de la liquidation : Le Souget 74970 MARIGNIER - Publicité dans un journal d'annonces légales : Eco Savoie Mont Blanc du 15/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS PRECEDEMMENT RECU EN LOCATION GERANCE DE MR BOUVARD MAURICE DU 01.08.86 AU 01.04.94 DATE DE L'ACHAT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).