Entreprise : CUMA DE PICOLIN - SIREN 338 564 826
Identité
Dénomination
CUMA DE PICOLIN
SIREN (siège)
338 564 826
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1986
Début d’activité
20/07/1986
Date de fin de la personne morale
12/08/2105
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation collective de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
16928 EUR
Adresse du siège
5 CHE D’ANGELIN 13114 PUYLOUBIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTOUX PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
PUYLOUBIER
Nom, Prénom(s)
FABRE MAXIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
PUYLOUBIER
Nom, Prénom(s)
MISTRE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Puyloubier
Nom, Prénom(s)
NOUVEAU REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
PUYLOUBIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/1986
Siret
33856482600026
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation collective de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation collective de matériel agricole
Adresse
5 CHE D’ANGELIN
13114 , PUYLOUBIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1986
Siret
33856482600018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
DOMAINE DE PICOLIN
13114 , PUYLOUBIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2732
Date d'ajout
12/03/1998
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ANCIEN TRESORIER : CASTOUX RAOUL; NOUVEAU: CASTOUX PIERRE A COMPTER DU 04/06/97 CONTROLEUR DES COMPTES :MR NOUVEAU REGIS DEVIENT ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 04/12/97
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).