Entreprise : SCI DE LA GANDONNE 7 - SIREN 338 542 517
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2020)
Dénomination
SCI DE LA GANDONNE 7
SIREN (siège)
338 542 517
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1986
Fermeture de l'établissement - 33854251700036
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Fermeture de l'établissement - 33854251700010
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2007
Fermeture de l'établissement - 33854251700028
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2007
Date de fin de la personne morale
14/09/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE L'ESTAMAIRE 13300 SALON-DE-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTI SANDRA , ANGELE
Nom d'usage
AMOUZEGH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Pourrières
Nom, Prénom(s)
MARTI MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1986
Siret
33854251700010
Code APE
702C
Adresse
IMP GREGOIRE XI
13300 , SALON-DE-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1986
Siret
33854251700028
Code APE
701D
Adresse
GANDONNE
13300 , SALON-DE-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/1986
Siret
33854251700036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat de terrain construction et exploitation locative d'un immeuble à usage industriel et commercial
Adresse
16 RUE 16 rue de l'Estamaire
13300 , Salon-de-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
819
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Radiation du RCS le 28/01/2020 avec effet au 31/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
818
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2019 Liquidateur : MARTI Michel Le siège de la liquidation est fixé à : 382 chemin de la Valentine 13300 Salon-de-Provence Journal d'annonces légales : Le Régional en date du 29/01/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 31/10/2019
Numéro d'observation
2983
Date d'ajout
21/07/2003
Description
Changement de gérant Ancien gérant : Mme Petiard Odile Nouveau gérant : Mr Marti Michel Date d'effet : 15/05/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).