Entreprise : SCM R.E.D. - SIREN 338 527 617
Identité
(Entreprise radiée le 31/10/2022)
Dénomination
SCM R.E.D.
SIREN (siège)
338 527 617
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1986
Fermeture de l'établissement - 33852761700017
- Date d'effet de la fermeture : 19/07/2019
Fermeture de l'établissement - 33852761700025
- Date d'effet de la fermeture : 19/07/2019
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
112 AV DE LA GARE 77350 LE MEE-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A ZAC DES COURTILLERAI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE MARTINE , MARCELLE , ANDREE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Blandy
Nom, Prénom(s)
BARGOIN ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Boissise-la-Bertrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/1986
Siret
33852761700017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Docteurs en médecine, mettre à la disposition de ses membres, tous moyens pour l'exercice de leur profession.
Adresse
112 AV Place Mail Nobel-Les Courtilleraies
77350 , Le Mée-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A ZAC DES COURTILLERAI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
33852761700025
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet médical
Adresse
AV DE CORBEIL
77350 , LE MEE-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES IRISDE CENTRE D'ECHOGRAP
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24144
Date d'ajout
31/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Melun le 31/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/09/2019
Description
Dissolution à compter du 19/07/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/07/2019, liquidateurs : BARGOIN ROGER et Martine ANDRE, siège de la liquidation : Mail Nobel-Les Courtilleraies Place 77350 Le Mée-sur-Seine, parution de la publicité légale : Le Parisien en date du 10/09/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/08/1986
Description
Historique des observations depuis le 19/08/1986 : RAISON SOCIALE: SOCIETE CIVILE DE MOYENS R.E.D. PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).