Entreprise : COTE JARDIN - SIREN 338 495 880
Identité
Dénomination
COTE JARDIN
SIREN (siège)
338 495 880
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1986
Début d’activité
01/07/1986
Date de fin de la personne morale
10/08/2036
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Salon de thé p°tisserie saladerie petite restauration
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CTRE COMMERCIAL PART DIEU 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHETTRIT RENEE
Nom d'usage
AMSELLEM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33849588000019
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
voir objet social
Adresse
CTRE COMMERCIAL PART DIEU
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/052719
Date d'ajout
27/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/06/2023 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Typhaine MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/105041
Date d'ajout
20/12/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20/12/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 28/06/2023, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F22/055661
Date d'ajout
28/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2022 ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître David-Emmanuel MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 29/01/91 : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital suivant décision du 29/10/90 DECLARATION MODIFICATIVE du 29 Avril 1999 Continuation de l'activité de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).