Entreprise : JEAN MAX ROGER - SIREN 338 480 668
Identité
Dénomination
JEAN MAX ROGER
SIREN (siège)
338 480 668
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1986
Début d’activité
29/04/1986
Date de fin de la personne morale
28/04/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation, négoce et courtage viticole
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
375000 EUR
Adresse du siège
11 PL DU CARROU 18300 BUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROGER ETIENNE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
BUE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/04/1986
Siret
33848066800023
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation, négoce et courtage viticole
Adresse
11 PL DU CARROU
18300 , BUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33848066800015
Code APE
513J
Adresse
8 RUE DE LA CURE
18300 , BUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3020
Date d'ajout
19/07/2007
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 25.06.07 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 09/07/2007 : PARTANT : ROGER NICOLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL NOUVEAU : ROGER THIBAULT, DIRECTEUR GÉNÉRAL NOUVEAU : ROGER ETIENNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 09/07/2007 : ANCIENNE ADRESSE : BUE 18300 SANCERRE NOUVELLE ADRESSE : 11 PLACE DU CARROU 18300 BUE TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 09/07/2007 : ANCIENNE ADRESSE : BUE 18300 SANCERRE NOUVELLE ADRESSE : 11 PLACE DU CARROU 18300 BUE CF DU 13.07.07
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3245
Date d'ajout
22/07/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28.06.05 A COMPTER DU 28.06.05 NOMINATION DE MR CUPIF ERIC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR MENA ERIC Date d'effet : 28/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).