Entreprise : ETABLISSEMENTS DEMECA - SIREN 338 479 454
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS DEMECA
SIREN (siège)
338 479 454
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1986
Début d’activité
01/07/1986
Date de fin de la personne morale
10/08/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
acquisition gestion mobilière decolletage et mécanique générale
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DANTON 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARBONNIER JEAN , PIERRE , ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33847945400013
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
acquisition gestion mobilière decolletage et mécanique générale
Adresse
13 RUE DANTON
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 15
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/010464
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 01/06/2022 arrêtant le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/022190
Date d'ajout
02/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 01/12/2021 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/06/2022.
Numéro d'observation
F21/010923
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 02/06/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant la période d'observation jusqu'au 01/12/2021. Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/05/2021. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
44315
Date d'ajout
13/10/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 08/10/2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/08/1986
Description
Historique des observations depuis le 11/08/1986 : L'ESSOR DU 25.07.1986 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 08.11.96 CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 30.10.96 ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE FINANCIERE DANTON SOFID FUSION ABSORPTION DE LA SA ETABLISSEMENTS DEMECA RCS ST ETIENNE B 544 502 305 AVEC EFFET RETROACTIF AU 01.01.96 APPORT DE BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS Mention du 15/07/2002 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE à compter du 26.6.02 PRECEDEMMENT : - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).