Entreprise : CARRELAGES PLUS - SIREN 338 465 818
Identité
Dénomination
CARRELAGES PLUS
SIREN (siège)
338 465 818
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1986
Début d’activité
01/04/1986
Date de fin de la personne morale
13/08/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
POSE DE CARRELAGES. POSE DE CARRELAGES.
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
165 RUE ROBERT SCHUMAN 77350 LE MEE-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES USELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AKENNAD SAMIRA
Nom d'usage
GUYARD-AKENNAD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Saint-Fargeau-Ponthierry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33846581800023
Enseigne
CARRELAGE PLUS
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
POSE DE CARRELAGE, REVETEMENTS DES SOLS ET DES MURS, INSTALLATION DE CHEMINEES
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
165 RUE ROBERT SCHUMAN
77350 , LE MEE-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES USELLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33846581800015
Code APE
454F
Adresse
2 RUE DE L'ABREUVOIR
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3592
Date d'ajout
28/02/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3592
Date d'ajout
28/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 27/02/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/02/2023
Numéro d'observation
79368
Date d'ajout
09/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 09/10/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00280 désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun
Numéro d'observation
78130
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 11/09/2017 arrête le plan de cession
Numéro d'observation
76469
Date d'ajout
10/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 10/07/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00280 , date de cessation des paiements le 15/04/2017 désigne Administrateur SELARL J. Cabooter représentée par Me Jérôme Cabooter 4 Boulevard Faraday 77700 Serris Marne La Vallee avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 10/01/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/08/1986
Description
Historique des observations depuis le 14/08/1986 : FONDS ACQUIS PAR APPORT DE MR GUYARD BRUNO, AU MONTANT EVALUE A 48.000F - PUBLICITE APPORT: LE MONITEUR DE S.& M.- DECLARATION DE CREANCES AU GREFFE DE MELUN.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
KH 2017-07-10 REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN COURS 2017-07-12 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ANCEL,18 2017-10-09 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2017-10-12 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ANCEL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).