Entreprise : SOCIETE D ETUDES ET DE CONTROLES - SIREN 338 436 744
Identité
Dénomination
SOCIETE D ETUDES ET DE CONTROLES
Sigle
SEC
SIREN (siège)
338 436 744
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1997
Date de fin de la personne morale
25/11/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
12 AV RAYMOND POINCARE 57400 SARREBOURG FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES CORDELIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAHON ARIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MARY BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
CHAMPAGNE SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
ROOS MARLYSE
Nom d'usage
WILHELM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
BUHL LORRAINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/08/1986
Siret
33843674400084
Code APE
742C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
BUREAU D'ETUDES DE GENIE CIVIL, TRAVAUX PUBLICS. PRISE D'INTERETS ET DE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE AYANT POUR OBJET LA PROPRIETE, L'ADMINIS- TRATION, L'EXPLOITATION PAR VOIE DE LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Adresse
12 AV 12 AV. RAYMOND POINCARE
57400 , SARREBOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES CORDELIERS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/09/1990
Siret
33843674400068
Code APE
742C
Adresse
51 AV DE L EUROPE
77184 , EMERAINVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MALNOUE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/1992
Siret
33843674400076
Code APE
742C
Adresse
61 RUE DE LA PREVOYANCE
94300 , VINCENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/10/1999
Description
Liquidation judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL DU 30 SEPTEMBRE 1999 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. CESSATION DES PAIEMENTS AU 30.09.1997. ME SEGUI IMMEUBLE LE PASCAL 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL LIQUIDATEUR.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/07/1998
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) JUGEMENT TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 9 JUILLET 1998. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE SOUS LE NUMERO 98J00748. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 30.09.1997. DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE JACQUES BUCHFINCK, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT CHARLES LEDOUX, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR MAITRE YVON LE TAILLANTER 22 AVENUE VICTORIA 75001 PARIS AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION, EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE PIERRE SEGUI 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL. OUVERTURE D'UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS EXPIRANT LE 9 NOVEMBRE 1998.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECEDEMMENT IMMATRICULE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE Nø 96 B 2291 JOURNAUX DU TRANSFERT : AFFICHES PARISIENNES DU 20.11.97 REPUBLICAIN LORRAIN DU 25.11.97 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 14.09.94. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).