Entreprise : WUIART - SIREN 338 422 421
Identité
Dénomination
WUIART
SIREN (siège)
338 422 421
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1986
Début d’activité
01/04/1986
Date de fin de la personne morale
03/08/2085
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Couverture,plomberie,chauffage
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
11 B RUE DENIS PAPIN 60870 VILLERS-SAINT-PAUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WUIART MICHEL
Nom d'usage
WUIART
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Creil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33842242100028
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Couverture,plomberie,chauffage
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Autres Activités
COUVERTURE PLOMBERIE
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Adresse
11 B RUE DENIS PAPIN
60870 , VILLERS-SAINT-PAUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33842242100010
Code APE
453E
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Origine du fonds
Création
Activité principale
COUVERTURE PLOMBERIE
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Adresse
8 RUE MAURICE BERTEAUX
60100 , CREIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11133
Date d'ajout
06/09/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne prononce en date du 06/09/2023, la liquidation judiciaire sous le numéro 2023J00197, date de cessation des paiements le 15/03/2023, désigne liquidateur SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Me Julie Hermont 577 Rue de la Croix-Verte 60600 Agnetz, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).