Entreprise : LE BRULON - SIREN 338 362 429
Identité
Dénomination
LE BRULON
SIREN (siège)
338 362 429
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1997
Début d’activité
01/03/1977
Date de fin de la personne morale
08/06/2076
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Exercice d'activités agricoles au sens de l'article L 311-1 du code rural.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Capital social
124800 EUR
Adresse du siège
LE BRULON 41360 CELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUTRU CYRIL , LAURENT , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Celle
Nom, Prénom(s)
CARROUE Bérangère , Jeannine , Jacqueline
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1992
Commune de résidence
CELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1977
Siret
33836242900015
Enseigne
A LA FERME CHEZ CYRIL
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Exercice d'activités agricoles.
Adresse
LE BRULON
41360 , CELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9609
Date d'ajout
19/11/2023
Description
Par jugement en date du 02/11/2023 le Tribunal Judiciaire de Blois a arrêté le plan de redressement , désigné commissaire à l'exécution du plan Maître Hubert LAVALLART 12 place Jean Jaurès 41000 Blois.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1678
Date d'ajout
23/02/2023
Description
Par jugement en date du 26/01/2023 le Tribunal judiciaire de Blois a autorisé la poursuite de l'activité et prorogé à titre exceptionnel pour 6 mois la période d'observation, soit jusqu'au 03/08/2023.
Numéro d'observation
4930
Date d'ajout
08/06/2022
Description
Par jugement en date du 19/05/2022 le Tribunal judiciaire de Blois a autorisé la poursuite de l'activité et prorogé pour 6 mois la période d'observation, soit jusqu'au 03/02/2023.
Numéro d'observation
1358
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Par jugement en date du 3 février 2022 le Tribunal Judiciaire de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désigné mandataire judiciaire Maître Hubert LAVALLART 12 place Jean Jaurès 41000 Blois, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18/01/2022.
Numéro d'observation
5662
Date d'ajout
02/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2011 : Partant : BEAUTRU Marie-France Denise, Gérant associé
Numéro d'observation
81
Date d'ajout
07/01/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/11/2010 : Partant : LE SOLLIEC Yohann Loïc Fernand, Gérant associé
Numéro d'observation
674
Date d'ajout
05/02/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 18/12/2006 : PARTANT : BEAUTRU GERARD HENRI FRANCOIS, CO-GÉRANT NOUVEAU : BEAUTRU MARIE FRANCE DENISE, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
280
Date d'ajout
25/01/2006
Description
ANCIEN GERANT : THERESE BEAUTRU, ALAIN BEAUTRU ET GERARD BEAUTRU NOUVEAU GERANT : CYRIL BEAUTRU, YOHANN LE SOLLIEC ET GERARD BEAUTRU Date d'effet : 01/11/2005
Numéro d'observation
427
Date d'ajout
05/02/2002
Description
ANCIENNE DUREE : 30 ANS NOUVELLE DUREE : 99 ANS ANCIEN GERANT : BEAUTRU JEAN NOUVEAU GERANT : BEAUTRU THERESE A COMPTER DU :01/01/02 ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 780 000 FRANCS CAPITAL SOCIAL PORTE A 124 800 EUROS LE CAPITAL SERA DESORMAIS FIXE A COMPTER DU 11/12/01
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).