Entreprise : LINEA - SIREN 338 351 729
Identité
Dénomination
LINEA
SIREN (siège)
338 351 729
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1988
Date de fin de la personne morale
06/08/2038
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
83846.95 EUR
Adresse du siège
ZAC DES MONTAGNES 16430 CHAMPNIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASEY KEVIN , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Nom, Prénom(s)
DE LAAGE DE MEUX NICOLAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Floirac
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES GENVIEVE , MARIE
Nom d'usage
PLESSIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Isle-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
MOREL CLAUDE , BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PLESSIS BERTRAND , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Isle-Saint-Georges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
33835172900037
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conception esthétique et présentation de produits destinés à la vente, réalisation de pré-séries d'éditions, réalisation d'élements techniques des- tinés à l'impression.
Adresse
ZAC DES MONTAGNES
16430 , CHAMPNIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/02/2004
Description
- Date de cessation d'activité : 01/04/2003. - Précision sur le sort du fonds : Apport fusion.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/02/2004
Description
: Radiation : Fusion / Absorption.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/09/2001
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 26/09/2001.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/08/1988
Description
Historique des observations depuis le 07/08/1988 : Radiation suite fusion avec la SARL SANDY ISLAND
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 01/04/2003 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/05/1986.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).