Entreprise : SOCIETE CIVILE J.P.G - SIREN 338 350 432
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE J.P.G
Sigle
SCI JPG
SIREN (siège)
338 350 432
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1986
Début d’activité
09/06/1986
Date de fin de la personne morale
25/07/2046
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
La propriété la gestion l'administration et la disposition de tous Immeu blés et de toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir Proprie taire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
76986.75 EUR
Adresse du siège
1020 RTE DE MURS 84400 GARGAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUAI LES MONESTIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRIFFON CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Gargas
Nom, Prénom(s)
GRIFFON BORIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Gargas
Nom, Prénom(s)
GRIFFON NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Gargas
Nom, Prénom(s)
JACQUET GENEVIEVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Gargas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/06/1986
Siret
33835043200021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété la gestion l'administration et la disposition de tous Immeu blés et de toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir Proprie taire
Autres Activités
La propriété la gestion l'administration et la disposition de tous Immeu blés et de toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir Proprie taire
Adresse
1020 RTE DE MURS
84400 , GARGAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUAI LES MONESTIERS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/06/1986
Siret
33835043200013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
QUAI LES MONESTIERS
84400 , GARGAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 505 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 986.75 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).