Entreprise : SCI DE LA PLAINE D ABOS - SIREN 338 337 447
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2018)
Dénomination
SCI DE LA PLAINE D ABOS
SIREN (siège)
338 337 447
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1986
Date de fin de la personne morale
24/07/2036
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
282914 EUR
Adresse du siège
RTE DE MOURENX 64360 ABOS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE DEPARTEMENTAL 31
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Pau
Dénomination
CMA CONSTRUCTIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Abos
Dénomination
CMA DEVELOPPEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Abos
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/06/1986
Siret
33833744700019
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
RTE DE MOURENX
64360 , ABOS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE DEPARTEMENTAL 31
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7346
Date d'ajout
05/09/2018
Description
Radiation du RCS le 05/09/2018 avec effet au 30/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8118
Date d'ajout
08/12/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/11/2016 Liquidateur : LEGRAND François Le siège de la liquidation est fixé à : 3 place Albert 1er 64000 Pau Journal d'annonces légales : Petites Affiches Béarnaises en date du 29/11/2016 Cessation d'activité à compter du 25/11/2016 suite à la suppression de l'établissement principal sis route de Mourenx 64360 Abos.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).