Entreprise : PATRIMO-PARTICIPATION SOC FINANC PARTICI - SIREN 338 299 464
Identité
Dénomination
PATRIMO-PARTICIPATION SOC FINANC PARTICI
SIREN (siège)
338 299 464
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1986
Date de fin de la personne morale
09/07/2076
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
762245.09 EUR
Adresse du siège
9 RUE PRESIDENT CARNOT 69002 LYON 2EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURACHOT ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
ETIEVENT ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
FINAZ DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
MARCEL JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RIVIER VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Commune de résidence
Noyarey
Nom, Prénom(s)
ROUSSEY JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
TESTON JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
PONSOT
Qualité
Administrateur
Dénomination
SATI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/04/1986
Siret
33829946400010
Code APE
8907
Origine du fonds
Création
Activité principale
La création de toute société à vocation immobilière, commerciale, financière ou de services et de toutes entreprises ayant pour vocation la réalisation de travaux dans le domaine de l'habitat, de la construction de tous biens et droits mobiliers et immobiliers.
Adresse
9 RUE PRESIDENT CARNOT
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/11/1989
Description
DM du 09/11/89 : Le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé le 06/10/89 L'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de : 1°) la SA DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES S.D.E. constructions et travaux publics, anciennement immeuble le Trident 34 Avenue du Général de Gaulle 38100 GRENOBLE et actuellement transféré 9 rue Président Carnot 69002 LYON 2°) la SA PATRIMO PARTICIPATION SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION DU GROUPE PATRIMO même activité, même siège social 3°) la SA PATRIMO PROMOTION SOCIETE DE PROMOTION ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, prosprection du marché du bâtiment, même siège social, avec Etablissement secondaire Squate Roger Genin 38000 GRENOBLE Prononce l'extension Redressement Judiciaire à l'égard de : - SCI CHATEAU DE GERLAND - et SCI CERVANTES sises 209 Rue du Chateau de Gerland 69007 LYON - SCI LES JARDINS DE MAUPERTUIS (RCS 89 D 312) - et SCI PORTE SUD (RCS 89 D 313) sises 2 Square Roger Genin 38000 GRENOBLE Décide de faire application à ces entreprises du Régime Général prévu au titre 1er de la Loi du 25 JANVIER 1985 Fixe provisoirement au 5 SEPTEMBRE 1989 date de cessation de leurs paiements Désigne Mr PETIOT en qualité de Juge Commissaire et Mr MAYET en qualité de Juge Commissaire suppléant Nomme Me BOURGUIGNON aux fonctions de Représentant des Créanciers et Me COQUET en qualité d'Administrateur qui aura pour mission outre les pouvoirs quilui sont conférés par la loi d'assister le débiteurs pour tous les actes de gestion DM du 08/01/90 : - Le Tribunal de Commerce de Grenoble par Jugement en date du 01/12/89 arrête le plan de redressement portant cession des entreprises : S.D.E. - PATRIMO PARTICIPATION - PATRIMO PROMOTION et la SCI CHATEAU DE GERLAND CERVANTES - LES JARDINS DE MAUPERTUIS ET PORTE SUD au profit de la SA DUFIMM désigne Me COQUET en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).