Entreprise : SCI MEDICALE - SIREN 338 282 635
Identité
Dénomination
SCI MEDICALE
SIREN (siège)
338 282 635
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
23/06/1986
Date de fin de la personne morale
31/12/2035
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Propriété, gestion, administration des biens dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; Tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris souscription ou acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
100616.35 EUR
Adresse du siège
RTE DE BRIOUZE 61450 LA FERRIERE-AUX-ETANGS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARON MELANIE
Nom d'usage
BROSSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BARON RAPHAEL , ABEL , CLAUDIO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
La Ferrière-aux-Étangs
Nom, Prénom(s)
BARON ABEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Banvou
Nom, Prénom(s)
GRIPON JACQUELINE , FRANCOISE , MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
LOUVET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
La Ferrière-aux-Étangs
Nom, Prénom(s)
LETISSIER BENOIT , ROLAND , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Banvou
Nom, Prénom(s)
LOUVET JEAN-FRANCOIS , JACQUES , BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
La Ferrière-aux-Étangs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/1986
Siret
33828263500014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration des biens dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; Tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris souscription ou acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales.
Adresse
RTE DE BRIOUZE
61450 , LA FERRIERE-AUX-ETANGS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de Flers a été rattaché au Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 660 000.00 Frs nouveau montant : 100 616.35 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).