Entreprise : SOC CIVILE DES TRESORIERES - SIREN 338 275 183
Identité
Dénomination
SOC CIVILE DES TRESORIERES
SIREN (siège)
338 275 183
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1986
Début d’activité
18/07/1986
Date de fin de la personne morale
17/07/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
VALEURS IMMOBILIERES (PROPRIETE ET GESTION)
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Capital social
416440.39 EUR
Adresse du siège
6 RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Alfandari VLADIMIR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2000
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Alfandari EUGENIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2013
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Alfandari PAULE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Alfandari HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Alfandari BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Alfandari CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Alfandari MARIE-LAURENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Alfandari LAURA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2004
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Alfandari ADRIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2007
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Alfandari BLANCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2017
Commune de résidence
Genillé
Nom, Prénom(s)
Alfandari JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2019
Commune de résidence
Genillé
Nom, Prénom(s)
Chopin ARTHUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2009
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Chopin OSCAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2010
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Lepagney AGATHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1993
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Lepagney VICTOIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1996
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Lepagney GABRIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1991
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Leray PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1996
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Leray ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1997
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Leray MARGAUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2000
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Rouch MARIE-JOSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Tours
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/1986
Siret
33827518300022
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VALEURS IMMOBILIERES (PROPRIETE ET GESTION)
Adresse
6 RUE MAURICE DE LA SIZERANNE
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33827518300014
Code APE
701D
Adresse
53 RUE BRETONNEAU
37540 , SAINT-CYR-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/04/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).