Entreprise : SCM PARAMEDICAL PECOT-BAARS BARILLIER - SIREN 338 274 301
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2021)
Dénomination
SCM PARAMEDICAL PECOT-BAARS BARILLIER
SIREN (siège)
338 274 301
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1986
Date de fin de la personne morale
30/07/2016
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
2744.08 EUR
Adresse du siège
PL DE LA MARE DES FOSSES 27110 LE NEUBOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARILLIER GUILLAUME , EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
La Saussaye
Nom, Prénom(s)
PECOT MARTINE , RENEE , ANNICK
Nom d'usage
BAARS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Le Neubourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1986
Siret
33827430100013
Code APE
851G
Adresse
12 AV DE LA LIBERATION
27110 , LE NEUBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/1986
Siret
33827430100021
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Paramédicale
Adresse
PL Place de la Mare des Fossés
27110 , Le Neubourg - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4467
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2021
Description
Dissolution à compter du 20/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/03/2021, liquidateur : BAARS né(e) PECOT Martine Renée Annick, siège de la liquidation : Place de la Mare des Fossés 27110 Le Neubourg, parution de la publicité légale : L'Eure Agricole paru le 08/04/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/07/1986
Description
Historique des observations depuis le 31/07/1986 : JOURNAL PUBLICATEUR : LE COURRIER DE L'EURE Mention du 10/12/2001 : Changement de dénomination sociale à compter du 29.08.2001 - Ancienne dénomination : CABINET PARAMEDICAL JAILLETTE - BAARS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).