Entreprise : MARIE BOULANGE - SIREN 338 260 383
Identité
Dénomination
MARIE BOULANGE
SIREN (siège)
338 260 383
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1986
Date de fin de la personne morale
20/07/2046
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
0000 VAL DE LA SAUNE II 31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERRANO BERTRAND
Nom d'usage
SERRANO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Bourg-Saint-Bernard
Nom, Prénom(s)
MARIE PASCALE
Nom d'usage
MARCADET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Caragoudes
Dénomination
MARIE BOULANGE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
SAINT ORENS DE GAMEVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1986
Siret
33826038300041
Code APE
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Code APRM
1071AA - Fabrication industrielle de pain
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Croissanterie, boulangerie, pâtisserie, confiserie, salon de thé, restauration, traiteur et revente.
Code APRM
1071AA - Fabrication industrielle de pain
Code APRM
1071AA - Fabrication industrielle de pain
Adresse
0000 VAL DE LA SAUNE II
31570 , SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1986
Siret
33826038300017
Code APE
158C
Adresse
23 BD DES MINIMES
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
33826038300025
Code APE
158C
Adresse
18 AV ANTOINE DE SAINT EXUPERY
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/2003
Siret
33826038300033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CAMMAS
31460 , CARAGOUDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/059673
Date d'ajout
28/11/2022
Description
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a substitué Me Stéphane HOAREAU associé de la SELAS EGIDE, pour la représenter dans l'accomplissement du mandat de liquidateur, par Me Yann BRANCO-FERNANDES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/016600
Date d'ajout
31/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 31/03/2022 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Stéphane HOAREAU 4 rue Amélie Cs 98034 31080 Toulouse CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 31/03/2022
Numéro d'observation
F13/022046
Date d'ajout
30/08/2013
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - MARIE BOULANGE Z A Val de Saune 2 Lot 4 31570 SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE, 451 752 802 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 01/04/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).