Entreprise : ETABLISSEMENTS R. VIMBERT - SIREN 338 258 031
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS R. VIMBERT
SIREN (siège)
338 258 031
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1986
Début d’activité
01/07/1986
Date de fin de la personne morale
15/09/2085
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Stockage manutention affrètement et commissionnaire de transport
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Capital social
516900 EUR
Adresse du siège
RTE DU NOROIT 76430 OUDALLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DU HAVRE
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANGER GILLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33825803100024
Enseigne
ETABLISSEMENTS R. VIMBERT
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Stockage Manutention Affrêtement et commissionnaire de transport
Autres Activités
Stockage Manutention Affrêtement et commissionnaire de transport
Adresse
RTE DU NOROIT
76430 , OUDALLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DU HAVRE
Observations
Numéro d'observation
F94/001971
Date d'ajout
02/06/1994
Description
ANCIEN CAPITAL : 150 000 FRS - NOUVEAU CAPITAL : 250 000 FRS - ANCIENNE FORME : SARL - NOUVELLE FORME : SA - ANCIEN GERANT : VIMBERT YVES - NOUVEAU PDG : VIMBERT YVES - ANCIEN CO-GERANT : VIMBERT REMY - NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : VIMBERT REMY - ADMINISTRATEURS : VIMBERT YVES VIMBERT REMY VIMBERT MICHELE - COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : HAUGUEL JEAN-PIERRE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : VIEL GERARD - A COMPTER DU 24.03.94 ANCIENNE DENOMINATION : ETABLISSEMENTS R. VIMBERT - NOUVELLE DENOMINATION VIMBERT - A COMPTER DU 01.04.94 - ACTES DEPOSES LE 30.05.94 - LE HAVRE PRESSE DES 16 ET 17 AVRIL 1994
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DU 01/07/86 AU 30/06/87 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR SON PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS . LE PRESIDENT EST INVESTI DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).