Entreprise : ETABLISSEMENTS ANDRE ZAMORA - SIREN 338 250 707
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS ANDRE ZAMORA
SIREN (siège)
338 250 707
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1986
Date de fin de la personne morale
17/07/2085
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
559 AV DE VERDUN 84100 ORANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ORANGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIROT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
71
Nom, Prénom(s)
JEAN SUZANNE
Nom d'usage
ZAMORA
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
JEAN SUZANNE
Nom d'usage
ZAMORA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
26 COLONZELLE
Nom, Prénom(s)
MILLET-CORNETTO GUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
PEREZ SAUVEUR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BOLLENE
Nom, Prénom(s)
ZAMORA ANDRE
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
ZAMORA ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
26 GRIGNAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/06/1986
Siret
33825070700019
Code APE
5908
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT ET VENTE DE TOUS MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DECORATION ET DE TOUS OUTILLAGES POUR LA DECORATION
Adresse
559 AV DE VERDUN
84100 , ORANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ORANGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97
Date d'ajout
08/01/1996
Description
Clôture pour insuffisance d'actif PAR JUGEMENT DU 24.11.1995 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LE COMTADIN DU 15.12.1995 Date d'effet : 24/11/1995
Numéro d'observation
957
Date d'ajout
23/08/1991
Description
VENTE DU FONDS A LA SA SANIT INDUS RN 7 LES AVAUX 84700 SORGES A COMPTER DU 01.07.1991AU PRIX DE 300.000 FRS LA GAZETTE PROVENCALE DU 12.07.1991
Numéro d'observation
2544
Date d'ajout
29/09/1989
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire PAR JUGEMENT DU 08.09.1989, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICAIRE ET A REJETER LE PLAN DE REDRESSEMENT A MAINTENU M LEBRUN ET M PANZANI COMME JUGE-COMMISSAIRE ET JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT LE COMTADIN DU 28.09.1989 Date d'effet : 08/09/1989
Numéro d'observation
967
Date d'ajout
17/04/1989
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE LE 07.04.1989, IL A ETE RENOUVELE POUR 6 MOIS LA PERIOD D'OBSERVATION Date d'effet : 07/04/1989
Numéro d'observation
793
Date d'ajout
23/03/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30.04.1988 LA GAZETTE PROVENCALE DU 11.01.1989
Numéro d'observation
2591
Date d'ajout
05/10/1988
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire PAR JUGEMENT DU 17.06.1988, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE UNE MESURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A NOMME : F SABOYE, JUGE COMMISSAIRE P BROSSIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT J BEAUQUIS ADMINISTRATEUR$ JC BEAUQUIS REPRESENTANT DES CREANCIERS LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 27.09.1988 Date d'effet : 17/06/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).