Entreprise : SA MENARD - SIREN 338 233 935
Identité
Dénomination
SA MENARD
SIREN (siège)
338 233 935
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1986
Début d’activité
01/07/1986
Date de fin de la personne morale
24/07/2115
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Marchand de volailles
Code APE
1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
Capital social
130082 EUR
Adresse du siège
11 RUE PALLUAU 41120 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ouchamps
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENARD MATTHIEU
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Le Controis-en-Sologne
Nom, Prénom(s)
PONS MARTINE , RAYMONDE , JANINE
Nom d'usage
MENARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
La ferte Saint-Cyr
Nom, Prénom(s)
MENARD PATRICK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
La ferte Saint-Cyr
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33823393500018
Code APE
1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Marchand de volailles
Adresse
11 RUE PALLUAU
41120 , LE CONTROIS-EN-SOLOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ouchamps
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2891
Date d'ajout
25/05/2016
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 15/04/2016 Ancienne : 31/08 Nouvelle : 31/08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/04/2016 : Modifié : MENARD Matthieu, Président, Directeur général, Administrateur, demeurant 26 rue de la Roche 41120 Chailles Modifié : MENARD Patrick, Directeur général délégué, Administrateur, demeurant 7 chemin de Lauray 41220 La ferte Saint-Cyr Modifié : MENARD Martine Raymonde Janine, Directeur général délégué, Administrateur, demeurant 7 chemin de Lauray 41220 La ferte Saint-Cyr
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Loi du 15 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).