Entreprise : SOC DE PROMOTION ET REALISATION IMMOB - SIREN 338 216 583
Identité
Dénomination
SOC DE PROMOTION ET REALISATION IMMOB
SIREN (siège)
338 216 583
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1986
Date de fin de la personne morale
09/07/2076
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
313282.73 EUR
Adresse du siège
9 RUE PRESIDENT CARNOT 69002 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURACHOT ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
ETIEVENT ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
MARCEL JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RIVIER VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Commune de résidence
Noyarey
Nom, Prénom(s)
ROUSSEY JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
TESTON JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
PONSOT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Ouroux-sur-Saône
Dénomination
SATI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/04/1986
Siret
33821658300017
Code APE
7902
Origine du fonds
Création
Activité principale
La prospection du marché du bâtiment du secteur privé à usage industriel commercial et de bureaux, et du bâtiment à usages fonctionnels du secteur public, toutes études de conception et d'exécution de projets de direction de réalisation de travaux
Adresse
9 RUE PRESIDENT CARNOT
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/1987
Description
DM du 17/11/1987 - Apport fusion au montant évalué à 68 070 F de la Société PATRIMO SOCIETE DE MAITREISE D OUVRAGE D OPERATIONS IMMOBILIERES ET D AMENAGEMENT. None DM du 09/11/89 : LeTribunal de Commerce de GRENOBLE a prononcé le 06/10/89, l'ouverture d'une Procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de : 1°) la S.A. DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES "S.D.E.", construction et travaux publics, anciennement immeuble le Trident 34, av du Gal de Gaulle (38100) GRENOBLE, et actuellement transféré 9, rue Président Carnot 69002 LYON 2°) la SA PATRIMO PARTICIPATION SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION DU GROUPE PATRIMO, même activité et même siège social, 3°) la SA PATRIMO PROMOTION SOCIETE DE PROMOTION ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, prospection du marché du bâtiment, même siège social, avec ets secondaire Square Roger Genin (38000) GRENOBLE Prononce l'extension Redressement Judiciaire à l'égard de : -SCI CHATEAU DE GERLAND - et SCI CERVANTES - sises 209, rue du Château de Gerland 69007 LYON - SCI LES JARDINS DE MAUPERTUIS (RCS 89 D 312), et SCI PORTE SUD (RCS 89 D313) - sises 2 Square Roger Genin (38000) GRENOBLE Décide de faire application à ces entreprises du Régime général prévu au titre 1er de la loi du 25/01/1985 - Fixe provisoirement au 05/09/89 la date de cessation de leurs paiements Désigne M. PETIOT en qualité de Juge Commissaire et M. MAYET en qualité de Juge Commissaire Suppléant - Nomme Me BOURGUIGNON aux fonctions de Représentant des Créanciers et Me COQUET en qualité d'Administrateur qui aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assiter le débiteur pour tous les actes de gestion - DM du 08/01/90 : Le Tribunal de Commerce de Grenoble par Jugement en date du 01/12/89 arrête le plan de redressement portant cession des entreprises S.D.E. - PATRIMO PARTICIPATION - PATRIMO PROMOTION et la SCI CHATEAU DE GERLAND CERVANTES - LES JARDINS DE MAUPERTUIS ET PORTE SUD au profit de la SA DUFIMM désigne Me COQUET en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).