Entreprise : EARL DELAMARE - SIREN 338 177 983
Identité
Dénomination
EARL DELAMARE
SIREN (siège)
338 177 983
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
07/07/2036
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
255000 EUR
Adresse du siège
245 RTE DE BACQUEVILLE 76430 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAMARE DENIS , HENRI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Saint-Vigor-d'Ymonville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33817798300016
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
245 RTE DE BACQUEVILLE
76430 , SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
132
Date d'ajout
10/01/2011
Description
Transformation de la société à compter du 31/12/2010 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Augmentation de capital à compter du 31/12/2010 Ancien : 96 042,88 EUROS Nouveau : 255 000 EUROS Prorogation de la durée de la personne morale de 20 ans supplémentaire soit jusqu'au 07/07/2036 Changement de dénomination à compter du 31/12/2010 Ancienne : GAEC DELAMARE Nouvelle : EARL DELAMARE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2010 : Partant : Mme DELAMARE Nelly Denise, Gérante Modifié : Mr DELAMARE Denis Henri, seul Gérant - Actes déposés le 10/01/2011 L'Union Agricole du 06/01/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 630 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 96 042.88 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).