Entreprise : SA PROGERCO - SIREN 338 129 901
Identité
(Entreprise radiée le 27/11/2012)
Dénomination
SA PROGERCO
SIREN (siège)
338 129 901
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1986
Fermeture de l'établissement - 33812990100033
- Date d'effet de la fermeture : 27/11/2012
Date de fin de la personne morale
30/06/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
252000 Francs Français
Adresse du siège
374 AV JEAN JAURES 59920 QUIEVRECHAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVEQUEANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Nom, Prénom(s)
DEBETENCOURT JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Nom, Prénom(s)
HORLAIN DANIEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Nom, Prénom(s)
PEERSOONS E
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Nom, Prénom(s)
ELIAS JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Nom, Prénom(s)
DUNOYER MURIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VISEUR BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Nom, Prénom(s)
MORTIER ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valenciennes
Dénomination
D.M.V.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/06/1986
Siret
33812990100033
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
OBJET SOCIAL
Adresse
374 AV 517 avenue Republique
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/07/1986
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 24 6 86
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 13/01/1988. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).