Entreprise : XG COMMUNICATION - SIREN 338 118 979
Identité
Dénomination
XG COMMUNICATION
SIREN (siège)
338 118 979
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1990
Date de fin de la personne morale
10/12/2085
Date de clôture
31/05
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
21 AV DU ROND POINT 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMPTE BENOIT CHARLES MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOULPEAU XAVIER PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
SAINT ETIENNE
Nom, Prénom(s)
GUILLAUMIN BRUNO MICHEL MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KIRSZENBERG SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/04/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
33811897900040
Nom commercial
XG COMMUNICATION
Code APE
7711
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toute ¿uvre et création de l'esprit et en général toute publicité S'y rapportant et en particulier toutes activités de régie publicitaire, presse, édition de tous journaux, magazines, films cinématographiques, vidéo publicitaires ou autres, imprimerie...
Adresse
21 AV DU ROND POINT
95230 , SOISY-SOUS-MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8220
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2348
Date d'ajout
15/02/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements le 15 Février 1991 Au greffe de Pontoise
Numéro d'observation
50108
Date d'ajout
11/12/1990
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).